Bundesrat Samuel Schmid, Chef VBS
Geboren am 8. Januar 1947, heimatberechtigt in Attiswil. In den Bundesrat gewählt als Vertreter des Kantons Bern am 6. Dezember 2000. Schweizerische Volkspartei, später Bürg...
Zufällige Themen- und Personendossiers
Anna Haller (23. 4. 1872 - 31. 1. 1924)
Die erste Diplom-Absolventin der kunstgewerblichen Abteilung des Technikums Biel
Bestellen Sie die multimediale CD-ROM von mémreg!
0
Die Entstehung des Turnverein Lengnau
afasdf
Die Klavierfabrik Burger&Jacobi
Während über hundert Jahren wurden in Madretsch Klaviere produziert. Die Firma Burger&Jacobi galt lange als führende Herstellerin von Qualitätsklavieren.
Eduard Will (4.12.1854 - 2.7.1927)
Der Gründer der Bernischen Kraftwerke.
Ein Bieler Gymnasiast verhalf der Eiszeit-Theorie
zum Durchbruch
Louis Agassiz (1807-1873) war im 19. Jahrhundert einer der weltweit angesehensten Naturwissenschaftler. Viele seiner wissenschaftlichen Leistungen werden bis heute anerkannt. Am nachhaltigsten wirkte Agassiz’ Engagement zugunsten der in Wissenschafts...