Bundesrat Samuel Schmid, Chef VBS
Geboren am 8. Januar 1947, heimatberechtigt in Attiswil. In den Bundesrat gewählt als Vertreter des Kantons Bern am 6. Dezember 2000. Schweizerische Volkspartei, später Bürg...
Zufällige Themen- und Personendossiers
Anna Mollet (1900 - 1988)
Eine Bieler Hebamme.
Bestellen Sie die multimediale CD-ROM von mémreg!
0
Das Concentrationslager Büren, 1940-1946
Schon bald nach der Internierung des 45. französischen Armeekorps im Juni 1940 zeichnete sich ab, dass die polnischen Internierten längere Zeit in der Schweiz bleiben würden. Anfang Juli beauftragte das EMD den Chef des Generalstabes, ein Lager für 6...
Jakob Stämpfli (23.2.1820 - 15.5.1879)
Der Politiker und Publizist aus Wengi bei Büren setzte sich auch im Bundesrat für den Radikalismus ein
Paul-André Robert (10.11.1901 - 20.8.1977)
Maler und Buchillustrator
Vision Seeland
Am 7. Januar 2008 wurde im Schlossmuseum Nidau der neue Ausstellungsteil «Vision Seeland» von Bundesrat Samuel Schmid eröffnet. Die Ausstellung stellt eine Vielzahl von Ideen vor, die bei Umsetzung das Bild vom Seeland auf den Kopf gestellt hätten.